Auskünfte zu Nicole Romann
Neueste SHAB-Meldungen: Nicole Romann
Publikationsnummer: HR02-1005895727, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Summit Treuhand GmbH, in Baden, CHE-115.866.552, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4354555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Nathalie, von Mendrisio, in Busslingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romann, Nicole, von Schleinikon, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005200832, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SwissSecure AG, in Ennetbaden, CHE-102.034.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390975).
Statutenänderung:
10.05.2021.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Untere Dorfstrasse 4a, 5405 Dättwil AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Romann, Nicole, von Schleinikon, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6785700, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Summit Treuhand GmbH, in Baden, CH-400.4.033.129-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 2, Publ. 5754562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoop, Christoph, von Dozwil, in Baden-Dättwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Nathalie, von Mendrisio, in Busslingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Romann, Nicole, von Schleinikon, in Baden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00.